Question
73% of 5800 - 69% of 240 = ?
5800 का 73% - 240 का 69%?
A.
B.
C.
D.
Answer
D.=5800 x 73/100 - 240 x 69/100 =4234 - 165.55 =4068.45 So the correct answer is option D.
D.=5800 x 73/100 - 240 x 69/100 =4234 - 165.55 =4068.45 इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

View Similar questions (संबन्धित प्रश्न देखें)

Question
X is 30% more than Y and 25% less than Z. If value of Y is Rs 300, then what is the value (in Rs) of Z ?
X, Y से 30% अधिक है और Z से 25% कम है। यदि Y का मूल्य 300 रु है, तो Z का मान (रु। में) क्या है?
A.
B.
C.
D.
Answer
D.X is 30% more than Y so- X=Y(100+30)/100 The value of Y is Rs 300. X=Y(100+30)/100 X=300*130/100 X=390 X is 25% less than Z so- X=Z(100-25)/100 390=X*75/100 X=390*100/75 X=520 So the correct answer is option D.
D.X, Y से 30% अधिक है- X = Y (100 + 30) / 100 Y का मूल्य 300 रु है। X= Y (100 + 30) / 100 X = 300 * 130/100 X = 390 X, Z से 25% कम है- X = Z (100-25) / 100 390 = X * 75/100 X = 390 * 100/75 X = 520 इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।
Question
117% of 459.88 - 162% of 143.02 = ?
459.88 का 117% -143.02 का 162%
A.
B.
C.
D.
Answer
D.459.88 * 117/100 -143.02 * 162/100 =538.0596 - 231.6924 =306.3672 So the correct answer is option D.
D.459.88 * 117/100 -143.02 * 162/100 =538.0596 - 231.6924 =306.3672 इसलिए सही उत्तर विकल्प D है l
Question
A housewife saved Rs. 2.50 in buying an item on sale. If she spent Rs. 25 for the item, approximately how much percent she saved in the transaction?
एक गृहिणी ने सेल पर एक वस्तु खरीदने में 2.50 रुपये की बचत की। यदि उसने वस्तु के लिए 25 रुपये खर्च किए, तो लगभग कितना प्रतिशत उसने लेनदेन में बचाया?
A.
B.
C.
D.
Answer
B.Actual price = Rs. (25 + 2.50) = Rs. 27.50. Saving = 2.50 Percentage Saving = [(2.50/27.50)*100] = 2500/275 So the correct answer is option B.
B.वास्तविक कीमत = (25 + 2.50) रु = 27.50. रु बचत = 2.50 प्रतिशत बचत = [(2.50/27.50)*100] = 2500/275 इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।
Question
Solve 30 + (.0825 x 30) + (15% x 30)
30 + (.0825 x 30) + (15% x 30) को हल करें l
A.
B.
C.
D.
Answer
B.30 + (.0825 x 30) + (15% x 30) = 30 + 2.475 + 450/100 = 30 + 2.475 + 4.5 = 36.975 So the correct answer is option B.
B.30 + (.0825 x 30) + (15% x 30) = 30 + 2.475 + 450/100 = 30 + 2.475 + 4.5 = 36.975 इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।