Question
25% of 960 + 55% of 740= ?
960 का 25% + 740 का 55% = ?
A.
B.
C.
D.
Answer
B. 25% of 960 + 55% of 740 960 x 25/100+740 x 55/100 240+37 x 11=240+407=647 So the correct answer is option B.
B. 960 का 25% + 740 का 55% 960 x 25/100+740 x 55/100 240+37 x 11=240+407=647 इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।